Mitglieder |
Gemeinsame Sitzung Schüler*rat/Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | | | |
Gemeinsamer Gemeinderat Ravensburg und Weingarten | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | | | Stadt Ravensburg | Stadt Ravensburg |
Verwaltungsausschuss | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | 31.07.2011 | bis 31.07.2011 | |
Altstadtbeirat | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | 14.07.2014 | bis 14.07.2014 | |
Museumsausschuss | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | 31.07.2011 | bis 31.07.2011 | |
Ausschuss für Bildung und Schule | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | | 21.07.2011 | bis 21.07.2011 | |
Konzerthausausschuss | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 21.07.2009 | 31.07.2011 | von 21.07.2009 bis 31.07.2011 | |
Verwaltungs- und Kulturausschuss | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 01.08.2011 | | von 01.08.2011 | |
Beirat für Schulentwicklungsplanung | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 01.10.2012 | | von 01.10.2012 | |
Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium | Grüne | Grüne Mitglieder | Mitglieder | 30.09.2013 | | von 30.09.2013 | |
Fraktionsmitglied |
Fraktion GRÜNE | Grüne | Grüne Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | | |
Stellvertretung |
Umwelt- und Verkehrsausschuss als Betriebsausschuss Städt. Entwässerungseinrichtungen | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | 21.07.2009 | bis 21.07.2009 | |
Sozialausschuss | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | 31.07.2011 | bis 31.07.2011 | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | 21.07.2009 | bis 21.07.2009 | |
Werksausschuss | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | 21.07.2009 | bis 21.07.2009 | |
Agendabeirat | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | | 21.07.2009 | bis 21.07.2009 | |
Beirat für Schulentwicklungsplanung | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 21.07.2009 | 01.10.2012 | von 21.07.2009 bis 01.10.2012 | |
Beirat für Integrationsfragen | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 01.10.2009 | | von 01.10.2009 | |
Bildungs- und Sozialausschuss | Grüne | Grüne Stellvertretung | Stellvertretung | 01.07.2011 | | von 01.07.2011 | |